ADMINITRADORES POTIGUARES
PERÍODO
COLONIAL
CAPITANIA
DO RIO GRANDE DO NORTE (1535 – 1821)
CAPITÃES-MORES DA CAPITANIA DO RIO
GRANDE DO NORTE ANTES DAS INVASÃO HOLANDESA
1 – JERÔNIMO ALBUQUERQUE MARANHÃO – 24 DE JUNHO DE 1598 A
MARÇO DE 1959
2 – JOÃO RODRIGUES COLAÇO – março de 1599 a 9 de janeiro
de 1603
3 – JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO – agosto de 1603 a
1610
4 – LOURENÇO PEIXOTO CIRNE – 1610 a 6 de outubro de 1613
5 – FRANCISCO CALDEIRA CASTELO BRANCO – 6 de outubro de
1613 a junho de 1618
6 – ESTEVÃO SOARES DE ALBERGARIA – junho de 1615 a 1617
7 – AMBROSIO MACHADO CARVALHO – 1617 a 1921
8 – ANDRÉ PEREIRA TEMUDO – 1621 a junho de 1625
9 – BERNARDO DA MOTA – junho de 1625 a 1628
10 – FRANCISCO GOMES DE MELO – 1628 a 1629
11 -CIPRIANO PITA PORTO CARREIRO – 1629 a 10 de abril de 1631
12 – FRANCISCO DE ALMEIDA MASCARENHAS – 10 de abril de
1631 a 12 de maio de 1631
13 – SIMÃO FERREIRA LARGATO – 12 de maio de 1631 a 12 de
outubro de 1631
14 – JACINTO DE SIQUEIARA SAMPAIO – 12 de outubro de 1631
a dezembro de 1631
15 – DOMINGOS DA VEIGA CABRAL - dezembro de 1631 a janeiro de 1633
16 – PERO MENDES DE GOUVEIA – janeiro de 1633 a 12 de dezembro
de 1633
GOVERNADORES HOLANDESES DA CAPITANIA
DO RIO GRANDE DO NORTE (1633 a 1654)
1 – VERDORES – 12 DE DEZEMBRO DE 1633 A 1633
2 –
JORIS CARSTMAN VAN WERWE – 1633 a 1637
3 –
CAPITÃO BUJLER (Bijter) 1637 a ?
4 – CAPITÃO
JOHANNES BLAENBEECK ? a 1646
5 –
MAJOR CORNELIUS BAYERT -1646 a 1649
6 – CAPITÃO JAN DENNIGER – 1649 A 1654
CAPITÃES MORES DA CAPITANIA DO RIO
GRANDE DO NORTE DEPOIS DA INVASÃO HOLANDESA
1 – ANTÔNIO VAZ GONDIM -fevereiro de 1654 a 1657
2 – MANUEL DE ABREU SOARES – 1657 a 1660
3 – ANTONIO VAZ GONDIM – fevereiro de 1660 a 4 de dezembro
de 1964
4 – VALENTIM TAVARES CABRAL – 4 de dezembro de 1664 a 21
de janeiro de 1670
5 – ANTONIO DE BARROS REGO E CATANHO – 21 de janeiro de
1670 a 21 de junho de 1673
6 – ANTONIO VAZ GONDIM – 21 de janeiro de 1673 a 21 de
maio de 1677
7 – FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES – 21 de maio de 1677 a 2
de novembro de 1978
1º GOVERNO DO SENADO DA CÂMARA (02 DE
NOVEMBRO DE 1678 A 3 DE ABRIL DE 1679
1 – GERALDO DE SUNY – 3 de abril de 1679 a 3 de setembro
de 1681
2 – ANTONIO GONÇALES FERREIRA e FRANCISCO FERREIRA
COELHO – 3 de setembro de 1681 a outubro de 1681
3 – ANTONIO DA SILVA BARBOSA – outubro de 1681 a 25 de
maio de 1682
4 – MANUEL MUNIZ – 25 de maio de 1682 a 30 de agosto de 1685
5 – PASCOAL GONÇALVES DE CARVALHO – 30 de agosto de 1685
a junho de 1688
6 – AGOSTINHO CÉSAR DE ANDRADE – junho de 1688 a 22 de
agosto de 1692
7 – SEBASTIÃO PIMENTEL – 22 de agosto de 1692 a 3 de
outubro de 1693
2º GOVERNO DO SENADO DA CÂMARA DE 3
DE OUTUBRO DE 1693 A OUTUBRO DE 1694
1 – AGOSTINHO CESAR DA ANDRADA – outubro de 1694 a 8 de a 8 de janeiro de 1695
2 – BERNARDO VIEIRA DE MELO – 8 de janeiro de 1695 a 14
de agosto de 1701
GOVERNADORES DA CAPITANIA DO RIO GRANDE
DO NORTE
1 – ANTONIO DE CARVALHO E ALMEIDA – 14 de agosto de 1701
a 10 de dezembro de 1705
2 – SEBASTIÃO NUNES
COLARES – 10 de dezembro de 1705 a 30 de novembro de 1708
3 – ANDRÉ NOGUEIRA DA COSTA 0 30 de novembro de 1708 a
30 de novembro de 1711
4 – SALVADOR ALVARES DA SILVA – 10 de novembro de 1711
a 20 de junho de 1715
5 – DOMINGOS AMADO – 20 de junho de 1715 a 03 de
fevereiro de 1722
6 – LUÍS FERREIRA FREIRE – 03 de junho de 1718 a 28 de fevereiro
de 1722
3º GOVERNO DO SENADO DA CÂMARA (28 DE
FEVEREIRO DE 1722 A 08 DE MARÇO DE 1722
1 – JOSÉ PEREIRA DA FONSECA – 8,de março de 1922 a 18 de
janeiro de 1728
2 – DOMINGOS DE MORAIS NAVARRO – 19 de março de 1728 a 19 de março de 1731
3 – JOÃO BARROS BRAGA – 19 de março de 1731 a 22 de
outubro de 1731
4 – JOÃO DE TEIVE BARRETO E MENEZES – 22 de outubro de 1731
a 18 de dezembro de 1739
5 – FRANCISCO XAVIER DE MIRANDA HENRQIUES – 18 de dezembro
de 1739 a 30 de maio de 1751
6 – PEDRO DE ALBUQUERQUE MELLO – 30 de maio de 1751 a 4
de dezembro de 1757
7 – JOÃO COUTINHO DE BRAGANÇA – 4 de dezembro de 1757 a
14 de junho de 1760
8 – JOAQUIM FÉLIX DE LIMA. 14 de junho de 1760 a 28 de
setembro de 1774
4º GOVERNO DO SENADO DA CÂMARA (28 DE
SETEMBO DE 1774 A 1780:
1 – JOSÉ BATISTA FREIRE, JOAQUIM LUIZ PEREIRA, DOMINGOS
JOÃO CAMPOS, SALVADOR REBOUÇAS DE OLIVEIRA, MANUEL DE SOUZA NUNES, JOSÉ DIUARTE
DA SILVA, PEDRO JOSÉ DE VASCONCELOS e PRUDENTE DE SÃ BEZERRA
5º GOVERNO DO SENADO DA CÂMARA 9 1782
A 12 DE AGOSTO DE 1791:
JOÃO BARBOSA DE GOUVEIA, MANOEL GONÇALVES BRANCO, MANUEL
DE ARAÚJO CORREIA, ANTONIO BARROS DOS PASSOS, ANTONIO DA ROCHA BEZERRA,
FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA BARROS, ANTONIO LUIZ PEREIRA, PEDRO JOSÉ DE VASCONCELOS,
MANUEL GONÇALVES BRANCO, JOAQUIM MORAIS NAVARRO, ALBINO DUARTE DE OLIVEIRA e
MANUEL ANTONIO DE MORAIS
1 – CAETANO SILVA SANCHES – 12 de agosto de 1791 a 15 de
março de 1800
6º GOVERNO DO SENADO DA CÂMARA (15 DE
MARÇO DE 1800 A 1801):
LUIZ ANTÔNIO FERREIRA, ANTÔNIO DE BARROS PASSOS
7º GOVERNO DO SENADO DA CÂMARA (1801
A 30 DE AGOSTO DE 1802):
ANTONIO DE BARROS PASSOS, GONÇALO SOARES PAPOSO DA CÂMARA E JOSÉ LUCAS ÁLVARES
1 – LOPO JOAQUIM ALMEIDA HENRIQUE – 30 DE AGOSTO DE 1802
A 19 DE FEVEREIRO DE 1806
8ª GOVERNO DO SENADO DA CÂMARA – 19 de
fevereiro de 1806 a 23 de março de 1806:
LUIZ ANTÔNIO FERREIRA e JOAQUIM JOSÉ DO REGO BARROS
1 – JOSÉ FRANCISCO DE PAULA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – 23 de março
de 1806 a maio de 1811
9ª GOVERNO DO SENADO DA CÂMARA – Maio
de 1811 a 22 de janeiro de 1812:
MANUEL DA COSTA MONTEIRO e ANTONIO MARTINS PRAÇA
1 – SEBASTIÃO FRANCISCO DE MELO E POVOAS
2 – JOSÉ INÁCIO BORGES – 16 DE NOVEMBRO DE 1816 A 23 DE MARÇO
DE 1817
10 GOVERNO DO SENADO DA CÂMARA – 23 de
março de 1817 a 25 de abril de 1817:
ANDRÉ DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, ANTONIO GERMANO CAVALCANTI
DE ALBUQUERQUE, JOSÉ JOAQUIM DO REGO
BARROS, ANTONIO DA ROCHA BEZERRA e FELICIANO JOSÉ DORNELLAS
11 – GOVERNO DO SENADO DA CÂMARA – 25
de abril de 1817 a 17 de junho de 1817:
ANTONIO GERMANO CAVALCANTI DE ALBUQUEQRUE, ANTONIO
FREIRE DE AMORIM e MANUEL INÁCIO PEREIRA DO LAGO
1 – JOSÉ INÁCIO BORGES – 17 de junho de 1817 a 3 de
dezembro de 1821
PERÍODO
IMPERIAL
PRESIDENTES DA PROVÍNCIAS DO RIO GRANDE
DO NORTE (1821 A 1889)
ERA DE DOM PEDRO
I (12/10/1822 A 31/04/1831)
JUNTA GOVERNATIVA POTIGUAR – 3 de Dezembro de 1821 a 24
de janeiro de 1824
JOAQUIM`JOSÉ DO REGO BARROS, FRANCISCO XAVIER GARCIA e A
MANUEL PINTO DE CASTRO
1 – MANOEL TEIXEIRA DA COSTA BARBOSA DE MOURA – 24 de
janeiro de 1824 a 5 de maio de 1824
2 – TOMAZ DE ARAÚJO PEREIRA – 5 de maio de 1824 a 8 de
setembro de 1824
3 – LOURENÇO JOSÉ DE MORAIS NAVARRO – 8 de setembro de 1824
a 20 de janeiro de 1825
4 – MANOEL TEIXEIRA DA COSTA BARBOSA DE MOURA – 20 de janeiro
de 1825 a 21 de março de 1825
5 – MANUEL DO NASCIMENTO CASTRO E SILVA – 21 de março de
1825 a 8 de março de 1825
6 – ANTONIO DA ROCHA BEZERRA – 21 de março de 1826 a 8 de maio de 1826
7 – JOSE PAULINO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE – 8 de maio de
1826 a 10 de março de 1830
8 – ANTONIO DA ROCHA BEZERRA – 10 de março de 1830 a 22
de fevereiro de 1832
ERA DE DOM
PEDRO II ( 07/04/1831 A 15/11/1889)
9 – JOAQUIM VIEIRA DA SILVA E SOUZA – 22 de fevereiro de
1832 a 01 de setembro de 1832
10 – MANOEL PINTO DE CASTRO – 01 de setembro de 1832 a
21 de setembro de 1821
11 – JOAQUIM VIEIRA DA SILVA E SOUZA – 21 de setembro de
1832 a 8 de outubro de 1832
12 – MANUEL PINTO DE CASTRO - 8 de outubro de 1832 a 23 de janeiro de 1933
13 – MANUEL LOBO DE ALMEIDA -
23 de janeiro de 1833 a 31 de julho de 1833
14 – BASÍLIO QUARESMA TORREÃO – 31 de julho de 1833 a 25 de maio de 1836
15 – JOÃO JOSÉ FERREIRA DE AGUIAR – 25 de maio de 1836 a
26 de agosto de 1837
16 – MANOEL RIBEIRO DA SILVA LISBOA – 26 de agosto de
1837 a 11 de abril de 1838
17 – JOAQUIM AIRES DE ALMEIDA FREITAS - 11 de abril de 1838 a 25 de abril de 1838
18 – MANOEL TEIXEIRA DA COSTA BARBOSA DE MOURA – 25 de
abril de 1838 a 3 de julho de 1838
19 – JOÃO VALENTINO DANTAS PINAGÉ – 3 de julho de 1838
a 3 de novembro de 1838
20 – MANUEL DE ASSIS MASCARENHAS – 3 de novembro de 1838
a 6 de julho de 1841
21 – ESTEVÃO JOSÉ BARBOSA DE MOURA – 6 de julho de 1841
a 4 de dezembro de 1841
22 – MANEOL DE ASSIS MASCARENHAS – 4 de dezembro de 1841
a 31 de março de 1842
23 – ESTEVÃO JOSÉ BARBOSA DE MOURA, 31 de março de 1842
a 31 de maio de 1842
24 – MANOEL DE ASSIS MASCARENHAS – 31 de maio de 1842 a
15 de novembro de 1842
25 – ESTEVÃO JOSÉ BARBOSA DE MOURA – 15 de novembro de
1842 a 7 de julho de 1843
26 – ANDRÉ DE ALBUQUERQUE MARANHÃO JÚNIOR – 7 de julho
de 1843 a 9 de janeiro de 1844
27 – FRANCISCO DE QUEIROZ COUTINHO MATOSO DA CÃMARA – 9 de
janeiro de 1844 a 19 de julho de 1844
28 – VENCESLAU ALVES DE OLIVEIRA BELO – 19 de julho de 1844
a 28de abril de 1845
29 – CASIMIRO JOSÉ DE MORAIS SARMENTO – 28 de abril de 1845
a 9 de outubro de 1847
30 – JOÃO CARLOS WANDERLEY – 9 de outubro de 1847 a 5 de
dezembro de 1847
31 – FREDERICO AUGUSTO PAMPLONA – 5 de dezembro de 1847 31 de março de 1848
32 – JOÃO CARLOS WANDERLEY – 31 de março de 1848 a 29 de
abril de 1848
33 – ANTONIO JOAQUIM DA SIQUEIRA – 29 de abril de 1848 a
25 de novembro de 1848
34 – JOÃO CARLOS WANDERLEY – 25 de novembro de 1848 a 24
de fevereiro de 1849
35 – BEVENUTO AUGUSTO MAGALHÃES TAQUES – 24 de fevereiro
de 1849 a 2 de dezembro de 1849
36 – JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO NEVES – 2 de dezembro de
1849 a 15 de março de 1850
37 – JOÃO CARLOS WANDERLEY – 15 de março de 1850 a 6 de
maio de 1850
38 – JOSÉ JOAQUIM DA CUNHA - 6 de maio de 1850 a 10 de julho de 1852
39 – ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE CARAVALHO – 10 de julho
de 1852 a 24 de outubro de 1853
40 – ANTONIO BERNARDO DE PASSOS – 24 de outubro de 1853 a 01 de abril de 1857
41 – BERNARDO MACHADO COSTA DÓRIA – 01 de abril de 1857
a 19 de maio de 1858
42 – OTAVIANO CABRAL RAPOSO CÂMARA – 19 de maio de 1858
a 18 de junho de 1858
43 – ANTONIO MARCELINO NUNES GONÇALVES – 18 de junho de
1858 a 4 de outubro de 1859
44 – JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA JUNQUEIRA – 4 de outubro de
1859 a 28 de abril de 1860
45 – JOSÉ BENTO DA CUNHA FIGUEIREDO JÚNIOR – 28 de abril
de 1860 a 16 de fevereiro de 1861
46 – ANTONIO GALDINO DA CUNHA – 16 de fevereiro de 1861
a 17 de maio de 1861
47 – PEDRO LEÃO VELOSO – 17 de maio de 1861 a 14 de maio
de 1863
48 – TRAJANO LEOCÁDIO DE MEDEIROS MURTA – 14 de maio de
1863 a 26 de maio de 1863
49 – ANTONIO GALDINO DA CUNHA – 26 de maio de 1863 a 27
de julho de 1863
50 – VICENTE ALVES DE PAULA PESSOA – 27 de julho de 1863
a 30 de julho de 1863
51 – OLINTO JOSÉ MEIRA DE VASCONCELOS – 30 de julho de
1862 a 27 de julho de 1866
52 - ............ 27 DE JULHO DE 1866 A 21 DE AGOSTO DE 1866
–
53 – LUÍS BARBOSA DA SILVA – 21 de agosto de 1866 a 25 de
abril de 1867
54 – ANTONIO BASÍLIO RIBEIRO DANTAS – 25 de abril de
1867 a 13 de maio de 1867
55 – GUSTAVO ADOLDO DE SÁ – 13 de maio de 1867 a 29 de julho de 1868
56 – BARTOLOMEU DA ROCHA FAGUNDES, 29 de julho de 1868 a
6 de agosto de 1868
57 – ANTONIO BASÍLIO RIBEIRO DANTAS – 6 de agosto de 1868
a 19 de agosto de 1868
58 – LUÍS GONZAGA DE BRITO GUERRA – 19 de agosto de 1868
a 01 de setembro de 1868
59 – MANUEL JOSÉ MARINHO DA CUNHA – 01 de setembro de
1868 a 10 de março de 1869
60 – PEDRO DE ALCÂNTARA PINHEIRO – 10 de março de 1869 a
12 de abril de 1869
61 – PEDRO DE BARROS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – 12 de abril de 1869 a 17 de fevereiro
de 1870
62 – OTAVIANO CABRAL RAPOSO DA CÂMARA – 17 de fevereiro
de 1870 a 22 de março de 1870
63 – SILVINO ELVIDIO CARNEIRO DA CUNHA – 22 de março de
1870 a 11 de janeiro de 1871
64 – JERÔNIMO CABRAL RAPOSO DA CÂMARA – 11 de janeiro de
1871 a17 de agosto de 1871
65 – DELFINO AUGUSTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – 17 de
agosto de 1871 a 11 de junho de 1872
66 – JERÔNIMO CABRAL RAPOSO DA CÂMARA – 11 de junho de
1872 a 15 de junho de 1872
67 – JOÃO GOMES FREIRE – 15 de junho de 1872 a 01 de
julho de 1872
68 – HENRIQUE PEREIRA DE LUCENA – 01 de julho de 1872 a 17 de novembro
de 1872
69 – FRANCISCO CLEMENTINO DE VASCONCELOS CHAVES – 17 de
novembro de 1872 a 19 de janeiro de 1873
70 – BONIFÁCIO FRANCISCO PINHEIRO DA CÂMARA – 19 de janeiro
de 1873 a 17 de junho de 1873
71 – JOÃO CAPISTRANO BANDEIRA DE MELO FILHO – 17 de junho
de 1873 a 10 de maio de 1875
72 – JOSÉ BERNARDO GALVÃO ALCOFORADO JÚNIOR – 10 de maio
de 1875 a 20 de junho de 1876
73 – ANTONIO DE PASSOS MIRANDA - 20 de junho de 1876 a 18 de abril de 1877
74 – JOSÉ NICIOLAU TOLENTINO DE CARVALHO – 18 de abril de
1877 a 6 de março de 1878
75 – MANUEL JANUÁRIO BEZERRA MONTENEGRO – 6 de março de
1878 a18 de março de 1878
76 – ELIZEU DE SOUZA MARTINS -18 de março de 1878 a 4 de outubro de 1878
77 – MANUEL JANUÁRIO BEZERRA MONTENEGRO – 4 de outubro
de 1878 a31 de janeiro de 1979
78 -MATIAS ANTONIO DA FONSECA MORATO – 31 de janeiro de 1879
a 7 de fevereiro de 1879
79 – EUCLIDES DIOCLECIANO DE ALBUQUERQUE – 7 de fevereiro
de 1879 a 14 de fevereiro de 1879
80 – VICENTE INÁCIO PEREIRA – 14 de fevereiro de 1879 a 13
de março de 1879
81 – RODRIGO LOBATO MARCONDES MACHADO – 13 de março de 1879
a 01 de maio de 1880
82 – ALARICO JOSÉ FURTADO – 01 de maio de 1880 a 20 de
abril de 1881
83- MATIAS ANTONIO DA FONSECA MORATO – 20 de abril de
1881 a 01 de junho de 1881
84 – SATIRO DE OLIVEIRA DIAS – 01 de junho de 1881 a16
de março de 1882
85 – MATIAS ANTONIO DA FONSECA MORATO – 16 de março de
1882 a13 de abril de 1882
86 – FRANCISCO DE GOUVEIA CUNHA BARRETO – 13 de abril de
1882 a2 1 de julho de 1883
87 – ANTONIO BASILIO RIBEIRO DANTAS – 21 de julho de 1883
a 22 de agosto de 1883
88 – FRANCISCO DE PAULA SALES – 22 de agosto de 1883 a 19
de julho de 1884
89 – ANTONIO BASILIO RIBEIRO DANTAS - 19 de julho de 1884 a 30 de setembro de 1884
90 – FRANCISCO ALTINO CORREIA – 30 de setembro de 1884 a
11 de julho de 1885
91 – ANTONIO BASILIO RIBEIRO DANTAS – 11 de julho de
1885 a 22 de setembro de 1885
92 – ÁLVARO ANTÔNIO DA COSTA – 22 de setembro de 1885 a 22 de outubro de 1885
93 – JOSÉ MOREIRA ALVES SILVA – 22 de outubro de 1885 a 30
de outubro de 1886
94 – LUÍS CARLOS LINS WANDERLEY – 30 de outubro de 1886 a
11 de novembro de 1886
95 – ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE CARAVALHO – 11 de novembro
de 1886 a 10 de agosto de 1888
96 – FRANCISCO AMINTAS DA COSTA BARROS – 10 de agosto de
188 a 14 de outubro de 1888
97 – JOSÉ MARCELINO DA ROSA E SILVA – 14 de outubro de
1888 a 15 de junho de 1889
98 – FRANCISCO AMINTAS DA COSTA BARROS – 15 de junho de
1889 a 18 de junho de 1889
99 – ANTONIO BASÍLIO RIEBEIRO DANTAS – 18 de junho de 1889
a12 de julho de 1889
100 – FAUSTO CARLOS BARRETO – 12 de julho de 1889 a23 de
outubro de 1889
101 – ANTONIO BASILIO RIBEIRO DANTAS 23 de outubro de
1889 a 17 de novembro de 1889
PERÍODO REPUBLICA (1889 – ATÉ OS DIAS
ATUAIS
GOVERNADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
01 – PEDRO VELHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO – 17 de
novembro de 1889 a 6 de dezembro de 1889
02 – ADOLFO AFONSO DA SILVA GORDO – 6 de dezembro de
1889 a 8 de fevereiro de 1890
03 – JERÔNIMO AMÉRICO RAPOSO DA CÂMARA – 8 de fevereiro
de 1890 a 10 de março de 1890
04 – JOAQUIM XAVIER DA SILVEIRA JÚNIOR – 1º de março de
1890 a 19 de setembro de 1890
05 – PEDRO VELHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO - 19 de setembro de 1890 a 8 de novembro de 1890
06 – JOÃO GOMES RIBEIRO JÚNIOR – 8 de novembro de 1890 a
7 de dezembro de 1890
07 – MANUEL DO NASCIMENTO CASTRO ES ILVA – 7 de dezembro
de 1890 a 2 de março de 1891
08 – FRANCISCO AMINTAS DA COSTA BARROS =- 2 de março de 1891
a 13 de junho de 1891
09 – JOSÉ INÁCIO FERNANDES BARROS – 13 de junho de 1891 a
6 de agosto de 1891
10 – FRANCISCO GURGEL DE OLIVEIRA – 6 de agosto de 1891
a 9 de setembro de 1891
11 – MIGUEL JOAQUIM DE ALMEIDA CASTRO - 9 de setembro de
1891 28 de novembro de 1891
JUNTA GOVERNATIVA POTIGUAR ( 28 DE NOVEMBRO DE 1891 A 22
DE FEVEREIRO DE 1892)
# – FRANCISCO DE LIMA E SILVA SOBRINHO
# – JOAQUIM FERREIRA CHAVES FILHO
# - MANUEL DO NASCIMENTO
CASTRO E SILVA
1 - JERÔNIMO AMÉRICO
RAPOSO DA CÂMARA – 22 de fevereiro de 1892 a 28 de fevereiro de 1892
2 – PEDRO VELHO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO – 28 de
fevereiro de 1892 a 25 de março de 1896
3 – JOAQUIM FERREIRA CHAVES FILHO – 25 de março de 1896
a 25 de março 1900
4 – ALBERTO FREDERICO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO – 25 de março de 1890 a 25 de março de 1904
5 – AUGUST O TAVARES DE LYRA – 25 de março de 1904 a 5
de novembro de 1906
6 – MANOEL MOREIRA DIAS – 5 de novembro de 1906 a 23 de
fevereiro de 1907
7 – ANTONIO JOSÉ DE MELO E SOUZA – 23 de fevereiro de
1907 a 25 de março de 1908
8 – ALBERTO FREDERICO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO – 25 de
março de 1908 a 31 de dezembro de 1913
9 – JOAQUIM FERREIRA CHAVES FILHO – 01 de janeiro de
1914 31 de dezembro de 1920
10 – ANTONIO JOSÉ DE MELO E SOUZA – 01 de janeiro de 1921
a 01 de janeiro de 1924
11 – JOSÉ AUGUSTO BEZERRA DE MEDEIROS 01 de janeiro de
1924 a 31 de dezembro de 1927
12 – JUVENAL LAMARTINE DE FARIA – 01 de janeiro de 1928
a 05 de outubro de 1930
JUNTA GOVERNATIVA POTIGUAR (06 DE OUTUBRO DE 1930 A 12
DE OUTUBRO DE 1930)
1 – LUÍS ALVES GUERREIRO
2 – ABELARDO TORRES DA SILVA E CASTRO
3 – JÚLIO PEROUSE PONTES
INTERVENTORES
ERA GETÚLIO VARGAS(03/11/1930 A 31/01/1946
1 – IRINEU JOFFIY
PERÍODO - 12 de
outubro de 1930 a 28 de janeiro de 1931
2 – ALUISIO DE ANDRADE MOURA
PERÍODO – 29 de janeiro de 1931 a 31 de julho de 1931
3 – HERCOLINO CASCADRO
PERÍODO – 31 de julho de 1931 a 11 de junho de 1932
4 – BERTINO DUTRA DA SILVA
PERÍODO – 11 de junho de 1932 a 02 de agosto de 1933
5 – MÁRIO LEOPOLDO PEREIRA DA CÂMARA
PERÍODO – 02 de agosto de 1933 a 27 de outubro de 1935
6 – LIBERATO DA CRUZ BARROSO
PERÍODO – 27 de outubro de 1935 a 29 de outubro de 1935
7 – RAFAEL FERNANDES GURJÃO
PERÍODO – 29 de outubro de 1935 a 03 de julho de 1943
8 – ANTONIO FERNANADES DANTAS
PERÍODO - 3 de julho
de 1943 a 15 de agosto de 1945
9 – JOSÉ GEORGINO ALVES E AOUZA AVELINO
PERÍODO – 15 de agosto de 1945 a 7 de novembro de 1945
10 – MIGUEL SEABRA FAGUNDES
PERÍODO - 7 de novembro
de 1945 a 13 de fevereiro de 1946
11 – UBALDO BEZERRA DE MELO
PERÍODO – 13 de fevereiro de 1946 a 15 de janeiro de 1947
12 – ORESTES DA ROCHA LIMA
PERÍODO – 15 de
janeiro de 1947 a 31 de julho de 1947
GOVERNADORES ELEITOS
1 – JOSÉ AUGUSTO VARELA
Eleito em 19 de janeiro de 1947
PERÍODO – 31 de julho de 1947 a 31 de janeiro de 1951
VICE – Não teve
RESULTADO:
JOSÉ VARELA – 57.296 VOTOS
FLORIANO CAVALCANTE -55.275 VOTOS
2 – JERONIMO DIX-SEPT ROSADO MAIA
Eleito em 03 – de outubro de 1950
PERÍODO – 31 de janeiro de 1951 a 16 de
julho de 1951
VICÉ – SILVIO PIZA PEDROZA
RESULTADO
PARA GOVERNADOR:
DIX-SEPT ROSADO – 101;690 votos
MANUEL ALBUQUERQUE – 68.448 votos
PARA VICE GOVERNADOR:
Silvio Pedrosa – 101.001 VOTOS
Duarte Filho – 68.950 votos
3 – SILVIO PIZA PEDROSA
Com a morte do governador Dix-sept Rosado, assume o vice-Governador
PERÍODO – 16 de julho de 1951 a 31 de janeiro de 1950
4 – DINARTE DE MEDEIROS MARIZ
Eleito em 03 de outubro de 1954
PERÍODO – 31 de janeiro de 1955 a 31 de janeiro de 1961
RESULTADO:
Dinarte Mariz – 103.711 votos
GEORGINO AVELIO – 81.958 votos
VICE-GOVERNADOR – JOSÉ AUGUSTO VARELA
5 – ALUIZIO ALVES
Eleito em 3 de outubro de 1960
PERÍODO – 31 de janeiro de 1961 a 31 de janeiro de 1966
VICE – WALFREDO GURGEL
RESULTADOS:
PARA GOVERNADOR:
ALUÍZIO ALVES – 121.076 votos
DJALMA MARINHO – 115.702
PARA VICE GOVERNADOR:
WALFREDO GURGEL – 115.702
JERÔNIMO VINGT ROSADO MAIA – 99.804 votos
5 – WALFREDO DANTAS GURGEL
ELEIOTO – em 03 de outubro de 1965
PERÍODO – 31 de janeiro de 1966 a 15 de março de 1971
VICE – CLOVIS COUTINHO DA MOTA
RESULTADO:
WALFREDO GURGEL – 151;349 VOTOS
DINARTE MARIZ – 124;119 VOTOS
VICD – TARCISIO DE VASCONCELOS MAIA
GOVERNADORES ELEITOS PELA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA 31/03/1966 A 15/03/1983)
1 - JOSÉ
CORTEZ PEREIRA DE ARAÚJO
Eleito em 01 de
outubro de 1970
PERÍODO – 15 de março de 1971 a 15 de março de 1975
VICE – TERTIUS RABELO
2 – TARCISIO DE VASCONCELOS MAIA
Eleito em 01 de setembro de 1974
PERÍODO – 15 de março de 1976 a 15 de março de 1979
VICE – GENIBALDO BARROS
3 -LAVOISISER MAIA SOBRINHO
Eleito em setembro
de 1978
PERÍODO – 15 de março de 1979 a 15 de março de 1983
VICE – Geraldo José Ferreira da Câmara Melo
GOVERNADORES ELEITOS PELO VOTO POPULAR
(15/03/1983 ATÉ OS DIAS ATUAIS)
01 – JOSÉ AGRIPINO MAIA
Eleito em 15 de novembro de 1982
PERÍODO – 15 de março de 1983 a 15 de março de 1986
VICE – RADIR PEREIRA
RESULTADO:
1 - JOSÉ AGRIPINO – 389.924 VOTOS
2 - ALUIZIO ALVES – 283.572 VOTOS
VICE – PEDRO LUCENA
3 – RUBENS MANOEL LEMOS – 3.207 votos
VICE – SEBASTIÃO GETÚLIO RAPOSO
4 – VICENTE CABRAL DE BRITO – 411 VOTOS
VICE – ANTONIO COELHO RAPOSO
02 – RADIR PEREIRA DE ARAÚJO
Com a desincomtabilização do governador José Agripino,
em 14 de maio de 1986, assume o cargo o vice governador Radir Pereira
PERÍODO – 15 de março de 1986 a 15 de março de 1987
03 – GERALDO JOSÉ DA CÂMARA MELO
Eleito em 15 de novembro de 1986
PERÍODO – 15 de março de 1986 a 15 de março de 1991
VICE – GERIBALDI ALVES
RESULTADO:
1 - GERALDO MELO, 464.559 VOTOS
2 – JOÃO FAUSTINO FERREIRA NETO, 450.488 VOTOS
VIC – ANTONIO FLORÊNCIO DE QUEIROZ
3 - ALDO TINOCO,
6.700 VOTOS
VICE – GERALDO MAGELA
4 – SEBASTIÃO CARNEIRO, 5;203 VOTOS
VICE – RAIMUNDO FRANCISCO DE LIMA
04 – JOSÉ AGRIPIO MAIA
Eleito em 03 de outubro de 1990
PERÍODO – 18 de março de 1991 a 2 de abril de 1994
RESULTADO:
PRIMEIRO TURNO:
1 – JOSÉ AGRIPINO MAIA, 454.528 VOTOS
2 – LAVOISIER MAIA, 372.301 VOTOS
VICE – ARNOBIO ABREU
3 – SALOMÃO GURGEL, 103.616 VOTOS
VICE – JACIRA GALVÃO GONDIM
4 – ANA CATARINA ALVES, 14.343 VOTOS
VICE – FRANCISCO GOMES DE PAIVA
SEGUNDO TURNO:
JOSÉ AGRIPINO MAIA, 525.229 VOTOS
2 – LAVOISIER MAIA, 483;067 VOTOS
04 – VIVALDO SILVINO DA COSTA
PERÍODO – 2 DE ABRIL DE 1994 A 01 DE JANEIRO DE 1995
Com a desincomtabilização do governador José Agripino, em
02 de abril de 1994, assume o cargo o vice governador Vivaldo Costa, governando
até 31 de dezembro de 1996
05 – GARIBALDI ALVES FILHO
Eleito em 03 de
outubro de 1994
PERÍODO – 01 de janeiro de 1995 a 01 de janeiro de 1999
VICE – FERNANDO ANTONIO CÂMARA FREIRE
06 - GARIBALDI
ALVES FILHO
Reeleito em 03 de outubro de 1998
PERÍDO – 01 de janeiro de 1999 a 04 de abril de 2002
VICE – FERNANDO ANTÔNIO CÂMARA FREIRE
07 – FERNANDO ANTÔNIO CÂMARA FREIRE
Com a desincomtabilização do governador Garibaldi Alves,
em 4 de abril de 2002, assume o cargo o vice governador FERNANDO FREIRE. Governando
até 31 de dezembro de 2002
08 – VILMA MARIA DE FARIA
Eleita em 01 de outubro de 2003, primeiro turno e confirmada
no segundo turno, no dia 28 de outubro de
27 de outubro de 2002.
VICE – ANTONIO JÁCOME DE LIMA JÚNIOR
09 – VILMA MARIA DE FARIA
Reeleita em 01 de outubro de 2006 e confirmada em 2º
turno em 28 de outubro de 2003
Posse em 02 de janeiro de 2007 e governou até 31 de março
de 2010
VICE -IBERÊ FERREIRA DE PAIVA
10 – IBERÊ FERREIRA DA PAIVA
Com a desincomtabilização do governador Garibaldi Alves,
em 31 de março de 2010, assume o cargo o vice governador IBERRÉ DE SOUZA. Governando
até 31 de dezembro de 2010
11 – ROSALBA CIALINI ROSADO
Eleita em 03 de outubro de 2010
Posse em 01 de janeiro de 2011
"MELHOR GOVERNADORA PARA OS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE", IMPLANTOU O ESCALOMENTO VERTICAL E ASSINOU A LEI QUE DÁ DIREITO A PESSOA QUE INFRESSAR NA PMRM COMO SOLDADO, CHEGAR, POR TEMPO DE SERVIÇO, A SUBTENENTE"
VICE – ROBINSON FARIA
12 – ROBINSON MESQUITA DE FARIA
Eleito em 06 de
outubro de 2014
Posse em 01 de janeiro de 2015
VICE -FABIO BERCKMANS VERAS DANTAS